KRS 0000009600
NIP5261006613
REGON01077663200000
NazwaBNP PARIBAS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBNP PARIBAS POLSKA
Data rejestracji 30 kwi 2001 (23 lata temu) 30 kwi 2001
Data usunięcia 23 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 193400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 193400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji19340
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJGUNNAR FRIEDRICH KOCKEROLS
Prokurent
2001-04-30
2001-07-13
PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW KALISIEWICZ
Prokurent
2001-04-30
2001-07-13
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA ANITA WIELEBSKA
Prokurent
2001-04-30
2006-07-06
PROKURA ŁĄCZNA
TATIANA NIKA CENDROWSKA
Prokurent
2001-04-30
2002-01-10
PROKURA ŁĄCZNA
INGA GASZKOWSKA GĘBSKA
Prokurent
2001-04-30
2002-09-03
PROKURA ŁĄCZNA
MAGDALENA BUDNER
Prokurent
2001-04-30
2001-07-13
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ PIOTR DZIĘCIOŁ
Prokurent
2001-07-13
2004-07-01
PROKURA ŁĄCZNA
EWA JANIKOWSKA
Prokurent
2001-07-13
2005-01-21
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ ALEKSANDER MARCZUK
Prokurent
2001-07-13
2007-11-29
PROKURA ŁĄCZNA
MICHEL BRUNO ALLEMAND
Prokurent
2001-07-13
2005-01-21
PROKURA ŁĄCZNA
JEAN-CLAUDE ANDRE CHAVAL
Likwidator
2007-11-29
2008-12-23
MICHAŁ ANDRZEJ KOZARZEWSKI
Likwidator
2007-11-29
2008-04-24
ANDRZEJ SEWERYN MAUBERG
Likwidator
2007-11-29
2008-12-23
JACQUES DESPONTS
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2007-11-29
MARC ELINE
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2003-12-04
EVELYNE MORIZOT
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2004-10-04
HERVE HASCOET
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2007-11-29
JULIAN VAN KAN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-04
2007-11-29
ARNAUD TELLIER
Członek Organu Nadzoru
2004-10-04
2006-07-06
ALBERT BOSSUET
Członek Organu Nadzoru
2005-03-31
2006-07-06
MAŁGORZATA ANITA WIELEBSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2008-12-23
ANDRE BOULANGER
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2007-11-29
GRZEGORZ ALEKSANDER MARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-29
2008-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3) DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
YVES DRIEUX
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-14
2003-07-04
ROLF MICHAEL MICHEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-30
2001-07-13
MICHAŁ ANDRZEJ KOZARZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2007-11-29
YVES DRIEUX
PREZES
2001-04-30
2003-05-14
ANDRZEJ SEWERYN MAUBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2002-09-03
ANDRZEJ SEWERYN MAUBERG
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-03
2003-05-14
ANDRZEJ SEWERYN MAUBERG
PREZES ZARZĄDU
2003-05-14
2007-11-29
JEAN-CLAUDE ANDRE CHAVAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-04
2007-11-29
2001-04-30
2001-07-13
BNP-DRESDNER BANK (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-13
2007-09-25
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2007-09-25
2007-11-29
BNP PARIBAS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-30
2005-09-22
ZIELNA, 41/43, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie