KRS 0000028560
REGON01273461000000
NazwaBNP PARIBAS CORPORATE FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBNP PARIBAS CORPORATE FINANCE POLSKA
Data rejestracji 23 lip 2001 (23 lata temu) 23 lip 2001
Data usunięcia 03 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELNA, 41/43, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7842500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMIBNP PARIBAS SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2001-07-23
2004-11-03
8.627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.313.500 ZŁ
BANEXI COMMUNICATION SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Wspólnik
2001-07-23
2004-11-03
7.058 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.529.000 ZŁ
KRZYSZTOF BOHDAN KEMPIŃSKI
Likwidator
2003-10-15
2004-11-03
PIOTR MIETKOWSKI
Likwidator
2003-10-15
2004-11-03
ALAIN NATALE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-23
2004-11-03
MARC ELINE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-23
2004-11-03
MICHAŁ JAN ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-23
2001-11-26
IAN MCLEOD
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2004-11-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ ZBIGNIEW SYKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-23
2001-11-26
KRZYSZTOF BOHDAN KEMPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-23
2003-10-15
WITOLD WŁADYSŁAW KOBYLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-23
2003-04-29
PIOTR MIETKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-29
2003-10-15
2001-07-23
2003-10-15
BNP PARIBAS CORPORATE FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie