KRS 0000270563
NIP5252385864
REGON14082184300000
NazwaIBANQ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIBANQ
Data rejestracji 27 gru 2006 (18 lat temu) 27 gru 2006
Data usunięcia 29 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 125000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHWOJCIECH PIOTR PĄTKIEWICZ
Likwidator
2013-07-24
2016-01-29
STANISŁAW LEWAK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2011-01-26
ROBERT EMANUEL MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2011-01-26
MICHAŁ JAN ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2016-01-29
NARENDERKUMAR MANOJ MADNANI DHARAMVEER
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2016-01-29
ARTUR DARIUSZ OLENDER
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2011-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ARTUR DARIUSZ OLENDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-27
2011-01-26
ROBERT EMANUEL MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-27
2011-01-26
ANDRZEJ ZBIGNIEW SYKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-27
2013-07-24
PRZEMYSŁAW ALEKSANDER SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-27
2013-07-24
WOJCIECH PIOTR PĄTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-27
2013-07-24
2006-12-27
2013-07-24
IBANQ SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie