KRS 0000218266
NIP5842641883
REGON22056563100000
NazwaPLEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLEXUS
Data rejestracji 28 wrz 2004 (20 lat temu) 28 wrz 2004
Data usunięcia 18 mar 2021 18 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, GDAŃSK, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842641883
data rejestracji 01 maj 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 cze 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWITOLD WŁADYSŁAW KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2004-09-28
2021-03-18
255 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.500 ZŁOTYCH
ROBERT MIROSŁAW ZIENTARA
Wspólnik
2004-09-28
2021-03-18
255 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.500 PLN
MIROSŁAW PAWEŁ PROCNER
Wspólnik
2004-09-28
2008-03-14
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 17.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT MIROSŁAW ZIENTARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2013-05-28
WITOLD WŁADYSŁAW KOBYLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2021-03-18
MIROSŁAW PAWEŁ PROCNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2008-03-14
2004-09-28
2008-03-14
SARNIA, 8, GDAŃSK, 80-336, GDAŃSK-OLIWA, POLSKA
2008-03-14
2014-10-01
AL.RZECZYPOSPOLITEJ, 26, GDAŃSK, 80-463, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie