KRS 0000374396
NIP9570756202
REGON19191306300000
NazwaDRASZBA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaDRASZBA
Data rejestracji 29 gru 2010 (14 lat temu) 29 gru 2010
Data usunięcia 14 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KSIĘDZA LEONA MISZEWSKIEGO, 2, GDAŃSK, 80-239, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5169000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5169000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5169000
Dane podatkowe
NIP 9570756202
data rejestracji 01 paź 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCHGRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
Beneficjent
GRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
reprezentant
GRAŻYNA OSSOWSKA MAZUREK
Likwidator
2018-06-26
2018-09-11
STANISŁAW ROMUALD DRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2015-08-26
2021-09-14
AGNIESZKA BUCHAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-29
2018-04-11
PIOTR KWAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-29
2018-04-11
STANISŁAW DRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-29
2013-08-09
PIOTR DRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-09
2015-08-26
GRAŻYNA OSSOWSKA MAZUREK
NADZORCA SĄDOWY
2013-01-28
2015-09-04
GRAŻYNA OSSOWSKA MAZUREK
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2018-09-11
2021-09-14
JAN KACZMAREK
Kurator
2017-12-28
2021-09-14
GRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
Beneficjent
SYNDYK W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GDAŃSKU VI WYDZ.GOSP. Z DNIA 11.06.2018 R. SYGN.AKT VI GU 16/17.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKA SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB Z DWÓCH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PIOTR DRABAREK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-29
2012-05-23
MICHAŁ WACŁAW FIGURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-29
2012-05-23
MICHAŁ WACŁAW FIGURA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-23
2017-07-11
ELŻBIETA MONIKA SZYKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-27
2016-01-12
LILIANNA PAULINA POKOJSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-09
2015-11-03
2010-12-29
2013-01-28
DRASZBA SPÓŁKA AKCYJNA
2013-01-28
2015-08-26
DRASZBA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2010-12-29
2011-01-10
JÓZEFA HALLERA, 233A, GDAŃSK, 80-243, GDAŃSK, POLSKA
2011-01-10
2012-12-27
JÓZEFA HALLERA, 233A, GDAŃSK, 80-502, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie