KRS 0000400619
NIP9570911737
REGON22004017600000
Nazwa"E-BUTY" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"E-BUTY" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 28 paź 2011 (13 lat temu) 28 paź 2011
Data usunięcia 15 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OLIWSKA, 21/23, GDAŃSK, 80-563, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 569250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 569250,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5692500
Dane podatkowe
NIP 9570911737
data rejestracji 01 kwi 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lip 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)BRYGIDA TAMARA WASILEWSKA
reprezentant
BRYGIDA TAMARA WASILEWSKA
Beneficjent
MICHAŁ WACŁAW FIGURA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2013-06-18
MARIUSZ PIOTR MOSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2013-09-18
PIOTR MARIAN ROMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-28
2013-09-18
PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2021-02-15
ELŻBIETA MONIKA SZYKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2021-02-15
STANISŁAW DRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2021-02-15
BRYGIDA WASILEWSKA
Powiernik
2014-06-05
2021-02-15
BRYGIDA TAMARA WASILEWSKA
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PIOTR DRABAREK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-28
2013-09-18
PIOTR MARIAN ROMANOWICZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD DNIA 4 CZERWCA 2013 ROKU
2013-06-21
2013-12-19
MICHAŁ WACŁAW FIGURA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-18
2021-02-15
2011-10-28
2014-06-05
"E-BUTY" SPÓŁKA AKCYJNA
2011-10-28
2013-01-11
GEN. JÓZEFA HALLERA, 233 A, GDAŃSK, 80-502, GDAŃSK, POLSKA
2013-01-11
2014-04-10
KOŁOBRZESKA, 30, GDAŃSK, 80-394, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie