KRS 0000157914
NIP9581269888
REGON19167936000000
Nazwa"A - R" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"A - R" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 04 kwi 2003 (21 lat temu) 04 kwi 2003
Data usunięcia 27 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 7, GDYNIA, 81-029, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9581269888
data rejestracji 01 sty 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWIWONA KATARZYNA MARCZYŃSKA
Prokurent
2007-05-11
2008-09-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ ANDRZEJ SAWICKI
Prokurent
2006-01-18
2007-05-11
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELIDA BARBARA HAJKOWICZ
Prokurent
2008-09-17
2020-08-27
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA LIDIA GAWRYSIAK
Prokurent
2015-06-10
2020-08-27
PROKURA ŁĄCZNA
Wspólnik
2003-04-04
2020-08-27
800 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 400.000 ZŁ.
01201850000000
WOJCIECH STANISŁAW SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2007-05-11
WANDA NEUHOFF VON DER LEY
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2015-12-08
ALICJA IMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2007-05-11
AGNIESZKA PĘDZICH
Członek Organu Nadzoru
2013-06-10
2015-12-08
IRENA CZERWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2015-12-08
RYSZARD SACHS
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2013-06-10
JÓZEF BERNARD DĘBIŃSKI
Powiernik
2015-10-20
2020-08-27
BRYGIDA TAMARA WASILEWSKA
Kurator
2016-02-29
2020-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
JANUSZ ANDRZEJ SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2006-01-18
ANDRZEJ WINCENTY TOPOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-04
2015-02-17
ANDRZEJ WINCENTY TOPOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-17
2016-01-07
MIROSŁAW CZEPULONIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-03
2006-01-18
MIROSŁAW CZEPULONIS
PREZES ZARZĄDU
2006-01-18
2014-10-02
WITOLD WOJCIECH GIERNAŚ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-02
2014-11-26
2003-04-04
2004-07-29
"POLKAT GDYNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-29
2016-02-24
"A - R" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie