KRS 0000081020
NIP5920202762
REGON19001032400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 12 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres PELPLIŃSKA, 21, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5920202762
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
49834200090002821920000001
BS8342 Centrala
ul. Główna 40A 83-220 starogardzki POLSKA
29203000451110000001917370
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWWIOLETA BARBARA STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA
Beneficjent
JÓZEF BERNARD DĘBIŃSKI
zgłaszający - prokurent
ANDRZEJ BURCON
zgłaszający - prokurent
MARZENA MARIA KEISTER
zgłaszający - prokurent
ANDRZEJ WIESŁAW POGRANICZNY
zgłaszający - członek zarządu
ZBYSZEK JÓZEF MIGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2007-03-13
TADEUSZ MISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-09-30
LESZEK SZCZUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-09-30
ANDRZEJ GOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-09-30
ANDRZEJ JAROSŁAW WENTA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2005-06-06
ANDRZEJ FELSKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2005-06-06
JANUSZ KAZIMIERZ MAKIEŁŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2005-06-06
HENRYK BIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2005-06-06
RYSZARD GABRYEL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-05-27
JAROSŁAW KUCHNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-05-27
WIOLETA BARBARA STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
JÓZEF WIETESKA
DYREKTOR
2002-01-11
2006-10-26
ANDRZEJ WŁADYSŁAW LENZ
DYREKTOR
2006-10-26
2007-03-13
2002-01-11
2007-03-13
POMORSKA, 14, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie