KRS 0000080680
NIP9570812716
REGON19263001900000
NazwaTS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTS-BUD
Data rejestracji 14 sty 2002 (23 lata temu) 14 sty 2002
Data usunięcia 13 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NARWICKA, 2, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#45 BUDOWNICTWO #4541Z TYNKOWANIE #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMITEOFIL LUDWIK SCHWARZ
Wspólnik
2002-01-14
2016-09-13
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000,-PLN
ZDZISŁAW LESZKOWSKI
Wspólnik
2002-01-14
2016-09-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,-PLN
ZDZISŁAW LESZKOWSKI
Prokurent
2002-01-14
2016-09-13
PROKURA SAMOISTNA
ZDZISŁAW LESZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-14
2016-09-13
BARBARA ANNA SCHWARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-14
2016-09-13
MIROSŁAWA LESZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-14
2016-09-13
JAN KACZMAREK
Kurator
2014-07-09
2015-12-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI LICZY OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. O ILE ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TEOFIL LUDWIK SCHWARZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-14
2007-05-22
TEOFIL LUDWIK SCHWARZ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-22
2016-09-13
2002-01-14
2014-11-19
TS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-19
2016-06-22
TS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie