KRS 0000015474
NIP5791917558
REGON19208930100000
Nazwa"NORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNORCOM
Data rejestracji 01 cze 2001 (23 lata temu) 01 cze 2001
Data usunięcia 19 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 4, SZTUM, 82-400, SZTUM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEZBIGNIEW MACHOLLA
Wspólnik
2011-01-03
2019-02-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 25.000,00 ZŁ.
MARIA TERESA KOMOROWSKA
Wspólnik
2001-06-01
2007-01-30
25 UDZIAŁÓW, KAŻDY PO 1000 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25000 ZŁ
REINER GUNTER ILI
Wspólnik
2007-01-30
2011-01-03
25 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000,00 ZŁ.
ZBIGNIEW MACHOLA
Likwidator
2014-09-01
2016-04-15
JAN KACZMAREK
Kurator
2013-03-19
2014-07-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, KTÓRY JEDNOOSOBOWO SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
MARIA TERESA KOMOROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-01
2002-06-28
LESZEK MAKSYMILIAN ANTONIUK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-28
2002-10-02
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ MICHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-02
2003-12-04
MONIKA JOLANTA CZERKIES
PREZES ZARZĄDU
2003-12-04
2007-01-30
ANITA KAMILA TRUCHANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-30
2008-01-08
2001-06-01
2014-09-01
"NORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-01
2016-04-15
"NORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-06-01
2001-11-16
ŻEROMSKIEGO, 10, SZTUM, 82-400, SZTUM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie