KRS 0000143569
NIP5471010667
REGON07047570500000
Nazwa"ART - GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaART - GUM
Data rejestracji 16 gru 2002 (22 lata temu) 16 gru 2002
Data usunięcia 19 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 57, MAZAŃCOWICE, 43-391, MAZAŃCOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 76500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKZBIGNIEW JÓZEF MORAWSKI
Wspólnik
2002-12-16
2010-03-26
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000,00 PLN (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JERZY BUKAŁA
Wspólnik
2002-12-16
2018-06-19
30 UDZIAŁÓW X 500,00ZŁ = 15 000,00ZŁ
Wspólnik
2007-08-09
2018-06-19
93 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 46.500,00 PLN (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
19259818400000
ŁUKASZ JAGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-04
2012-07-13
MAŁGORZATA ORZEŁ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-04
2013-11-07
MACIEJ KOZDRYK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-02
2015-11-09
ADRIAN SMEJA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2013-11-07
BARTŁOMIEJ SEREK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-07
2015-11-09
MICHAŁ KULCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-07
2014-12-17
TADEUSZ STALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-05
2010-03-02
ANDŻELIKA ALBINA STOPA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-05
2009-08-04
KRZYSZTOF WILKIEL
Członek Organu Nadzoru
2014-12-17
2015-11-09
TOMASZ ADAM OŻGA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-05
2009-08-04
PIOTR LIGUS
Powiernik
2015-11-16
2018-06-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. W ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW JÓZEF MORAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-16
2009-08-04
JERZY BUKAŁA
DYREKTOR D/S FINANSOWYCH
2002-12-16
2007-08-29
JERZY BUKAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-29
2010-03-02
JERZY BUKAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-02
2015-11-09
REMIGIUSZ DANIEL KRECZMER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-29
2010-03-02
REMIGIUSZ DANIEL KRECZMER
PREZES ZARZĄDU
2010-03-02
2015-11-09
JAROSŁAW GRZEGORZ GONDOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-02
2015-11-09
MICHAŁ KULCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-17
2015-11-09
GRZEGORZ WYSOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-09
2017-05-25
MARIAN WSZĘDYRÓWNY
PREZES ZARZĄDU
2015-11-09
2017-03-16
2002-12-16
2007-08-09
"ART-GUM-BESKIDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-09
2016-02-08
"ART - GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-08
2018-04-24
"ART - GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-12-16
2003-01-14
PARTYZANTÓW, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie