KRS 0000685947
NIP5552115637
REGON36775304000000
NazwaMOSTOSTAL CHOJNICE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOSTOSTAL CHOJNICE 1
Data rejestracji 10 lip 2017 (7 lat temu) 10 lip 2017
Data usunięcia 20 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 4, CHOJNICE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MOSTOSTAL@MOSTOSTAL.CHOJNICE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2017-07-10
2022-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
10053852900000
KRZYSZTOF TOPOLSKI
Prokurent
2018-04-23
2020-01-27
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZENIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ( ART.109(4) PAR.1(1) K.C. )
TOMASZ HUSAREK
Prokurent
2021-03-31
2021-10-06
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
ALICJA GIERSZEWSKA STENCEL
Prokurent
2021-03-31
2022-12-20
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
TOMASZ DOMOGAŁA
Beneficjent
TOMASZ HUSAREK
reprezentant
ARTUR MARIAN JEZIOROWSKI
reprezentant
ADRIAN SEBASTIAN SMEJA
reprezentant
TOMASZ DOMOGAŁA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KONTROLUJE SPÓŁKĘ TDJ S.A., KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ TDJ EQUITY III SP. Z O.O., KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ ZAMET S.A., KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ MOSTOSTAL CHOJNICE 1 SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRZEMYSŁAW MILCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2017-07-10
2018-04-23
PRZEMYSŁAW MILCZAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-23
2019-02-01
ARTUR MARIAN JEZIOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-23
2022-12-20
ROBERT RULKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-01
2021-03-31
ADRIAN SMEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-05
2022-12-20
TOMASZ HUSAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-10-06
2022-12-20
PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-01
2019-09-05
2017-07-10
2021-10-06
MOSTOSTAL CHOJNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie