KRS 0000689389
NIP7712892955
REGON36793283100000
NazwaZAMET INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAMET INDUSTRY
Data rejestracji 03 sie 2017 (7 lat temu) 03 sie 2017
Data usunięcia 19 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 38B, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2017-08-03
2023-04-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
10053852900000
TOMASZ DOMOGAŁA
Beneficjent
RAFAŁ KOMOROWSKI
reprezentant
ARTUR MARIAN JEZIOROWSKI
reprezentant
ADRIAN SEBASTIAN SMEJA
reprezentant
RAFAŁ KOMOROWSKI
Prokurent
2018-04-20
2019-04-18
PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁACZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ DOMOGAŁA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KONTROLUJE SPÓŁKĘ TDJ S.A., KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ TDJ EQUITY III SP. Z O.O., KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ ZAMET S.A., KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ ZAMET INDUSTRY SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRZEMYSŁAW MILCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-03
2018-04-20
PRZEMYSŁAW MILCZAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-20
2019-04-18
TOMASZ DAMIAN JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-20
2019-04-18
ARTUR JEZIOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2023-04-19
RAFAŁ KOMOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2023-04-19
PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2019-08-26
ADRIAN SMEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-08-26
2023-04-19
2017-08-03
2023-04-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-08-03
2023-04-19
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-08-03
2023-04-19
UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 38B, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2017-08-03
2023-04-19
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2017-08-03
2023-04-19
2451Z - ODLEWNICTWO ŻELIWA
2017-08-03
2023-04-19
2452Z - ODLEWNICTWO STALIWA
2017-08-03
2023-04-19
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2017-08-03
2023-04-19
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-08-03
2023-04-19
2822Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
2017-08-03
2023-04-19
2899Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-08-03
2023-04-19
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2017-08-03
2023-04-19
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2017-08-03
2023-04-19
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie