KRS 0000073372
NIP7251510245
REGON47092685100000
Nazwa"BIOENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOENERGIA
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 28 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRYKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1375000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIOENERGIA33@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4619 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4612 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #6399 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA"MILLENNIUM OVERSEAS INC."
Wspólnik
2001-12-19
2003-08-21
22.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000,00 ZŁOTYCH
"ERA-IVEX CO.LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-08-21
2016-09-28
1.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 540.000,00 ZŁ
470006234
GMINA PARZĘCZEW
Wspólnik
2003-08-21
2019-06-28
350 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 175.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-08-21
2005-02-22
400 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 200.000,00 ZŁOTYCH
00428754700000
ANDRZEJ STANISŁAW KACZMARKIEWICZ
Wspólnik
2003-08-21
2016-09-28
720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000,00 ZŁ
MONIKA RUDZKA
Wspólnik
2014-09-16
2016-09-28
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JAROSŁAWEM RUDZKIM - WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI CYWILNEJ
JAROSŁAW RUDZKI
Wspólnik
2014-09-16
2016-09-28
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MONIKĄ RUDZKĄ - WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI CYWILNEJ
IGOR RAFAŁ SURLICKI
Wspólnik
2016-09-28
2019-06-28
2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 200 000 ZŁ
JACEK FRANCISZEK SZCZEPANIAK
Wspólnik
2003-08-21
2014-09-16
400 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 200.000,00 ZŁOTYCH
ANNA MARIA MAJCHROWICZ
Likwidator
2010-08-27
2014-09-16
MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-21
2009-11-23
STANISŁAW CZAPNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-21
2009-11-23
JACEK PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-21
2014-09-16
JACEK FRANCISZEK SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-21
2010-08-27
SZCZEPAN JAN MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-21
2005-02-22
ALEKSANDRA DAGMARA GOŹDZIK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-27
2014-09-16
PIOTR MARIUSZ MAJCHROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-27
2014-09-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM.
ANDRZEJ STANISŁAW KACZMARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2010-08-27
SZCZEPAN WINCENTY MALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-21
2005-02-22
RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-21
2009-11-23
ANNA MARIA MAJCHROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-16
2016-09-28
ANDRZEJ STANISŁAW KACZMARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-16
2016-09-28
MONIKA RUDZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-16
2016-09-28
IGOR RAFAŁ SURLICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-28
2019-06-28
2001-12-19
2003-08-21
"MILLENNIUM INC." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-21
2010-08-27
"BIOENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-27
2014-09-16
"BIOENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-12-19
2002-09-27
ALEJA KOŚCIUSZKI, 101, ŁÓDŹ, 90- 441, ŁÓDŹ, POLSKA
2002-09-27
2003-08-21
PIOTRKOWSKA, 203/205, ŁÓDŹ, 90-451, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-08-21
2010-08-27
POŁUDNIOWA, 9, PARZĘCZEW, 95-045, PARZĘCZEW, POLSKA
2014-09-16
2016-09-28
WARSZAWSKA, 33, STRYKÓW, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
2016-09-28
2019-02-08
UL. KOLEJOWA, 32, STRYKÓW, 95-010, STRYKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie