KRS 0000513001
NIP5842735911
REGON22209473300000
NazwaTPS LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTPS LEASE
Data rejestracji 10 cze 2014 (10 lat temu) 10 cze 2014
Data usunięcia 03 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEGLARSKA, 4, GDAŃSK, 80-273, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHMIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
Prokurent
2014-09-10
2015-07-03
PROKURA ŁĄCZNA. W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA, WSPÓŁDZIAŁAJĄC W TYM ZAKRESIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
MAREK KRZYSZTOFOWICZ
Prokurent
2014-09-10
2015-07-03
PROKURA ŁĄCZNA. W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA, WSPÓŁDZIAŁAJĄC W TYM ZAKRESIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
Wspólnik
2014-06-10
2015-05-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 940 ZŁOTYCH
19129942700000
ARTUR KLEJNA
Wspólnik
2014-09-10
2015-07-03
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.222 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW ANTONI KOBZA
Wspólnik
2014-09-10
2015-07-03
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 478,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF REMIGIUSZ KOCHANOWSKI
Wspólnik
2014-09-10
2015-07-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 940 ZŁOTYCH
WIOLETTA NOWAK
Wspólnik
2014-09-10
2015-07-03
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.974 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW KLEJNA
Wspólnik
2014-09-10
2015-07-03
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.222 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MACIEJ KRZYSZTOF KOTARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-10
2015-07-03
PRZEMYSŁAW ANTONI KOBZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-10
2015-07-03
2014-06-10
2015-07-03
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-10
2015-07-03
TPS LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-10
2015-07-03
ŻEGLARSKA, 4, GDAŃSK, 80-273, GDAŃSK, POLSKA
2015-05-26
2015-07-03
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-05-26
2015-07-03
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-05-26
2015-07-03
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-05-26
2015-07-03
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-05-26
2015-07-03
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2015-05-26
2015-07-03
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-05-26
2015-07-03
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-05-26
2015-07-03
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-05-26
2015-07-03
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-05-26
2015-07-03
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie