KRS 0000099559
NIP5930209010
REGON19113985300000
Nazwa"AERIAL PROMOTION" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAERIAL PROMOTION
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 02 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LEŚNA, 3, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-010, STRASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5939000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5939000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1939
Dane podatkowe
NIP 5930209010
data rejestracji 13 maj 1994
status Czynny
43160013030004100780124021
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
98160013030004100780124001
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓWFILIP DANIEL MELANIE VAN LANGENHOVE
Beneficjent
MIROSŁAW RYSZARD CIAPALSKI
reprezentant
AGNIESZKA VAN LANGENHOVE
reprezentant
MICHEL VAN EVEN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2016-07-28
PAUL VAN LANGENHOVE
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2003-08-06
BOLESŁAW WOJCIECH GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2002-11-06
FERDINAND SCHREVEN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2002-11-06
WOJCIECH ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-14
2020-09-02
CARLA DE LATHAUVER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-06
2011-07-06
IRIS VERPLANCKE
Członek Organu Nadzoru
2011-07-06
2020-09-02
FILIP DANIEL VAN LANGENHOVE
Członek Organu Nadzoru
2016-07-28
2020-09-02
EMILIA OLGA GOŁĘBIOWSKA
Prokurent
2018-11-30
2020-09-02
PROKURA SAMOISTNA
FILIP DANIEL MELANIE VAN LANGENHOVE
Beneficjent
5939000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI INDYWIDUALNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DZIAŁA JEDNOOSOBOWO PREZES.
EMILIA OLGA GOŁĘBIOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-14
2018-11-30
AGNIESZKA VAN LANGENHOVE
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2018-11-30
AGNIESZKA VAN LANGENHOVE
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-30
2020-09-02
MIROSŁAW RYSZARD CIAPALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2020-09-02
2002-03-14
2004-07-14
"BELBAL AERIAL PROMOTION" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie