KRS 0000193818
NIP7773116820
REGON30050945000000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA ZACHODNIA
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA ZACHODNIA
Data rejestracji 20 lut 2004 (21 lat temu) 20 lut 2004
Data usunięcia 11 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PIOTRKOWSKA, 204/210, ŁÓDŹ, 90-369, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANALECH MIECZYSŁAW LAMENTA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2009-08-10
WIKTOR PAWEŁ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2009-08-10
JAROSŁAW SZYMON BIERECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2013-01-11
RAFAŁ SŁAWOMIR MATUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2009-08-10
GRZEGORZ MICHAŁ BIERECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2009-08-10
JACEK WOJCIECH STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-10
2013-01-11
JANUSZ ANDRZEJ OSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-10
2013-01-11
TOMASZ JERZY BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-10
2011-08-25
ANDRZEJ SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-10
2013-01-11
KAZIMIERZ JANIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-25
2013-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA KASĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JAROSŁAW MARCIN KAZIMIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2009-08-10
JANUSZ ANDRZEJ OSSOWSKI
WICEPREZES
2004-02-20
2009-08-10
LUDWIK ROMAN SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2009-08-10
2010-12-30
EWA ANNA ROSZKOWSKA KLESZCZ
WICEPREZES
2009-08-10
2010-09-14
KRZYSZTOF JAN KRYNIECKI
WICEPREZES
2009-08-10
2013-01-11
WIOLETTA WALENTYNA GŁĄBAŁA
WICEPREZES
2010-09-14
2013-01-11
ADAM KRZYSZTOF GAIK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-30
2013-01-11
WOJCIECH TOMASZ HRYNKIEWICZ
WICEPREZES
2004-02-20
2009-08-10
2004-02-20
2011-08-25
ZACHODNIA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
2004-02-20
2009-08-10
DWORCOWA, 3, ZŁOTNIKI, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
JAROSŁAW MARCIN KAZIMIERSKI
KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA 2000 PROMOBIL FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KRD KSIĘGOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMPUTREKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOLF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DWÓR PRZYSTANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ ANDRZEJ OSSOWSKI
SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RODZINA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA WSPÓLNOTA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA APLITT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPÓŁDZIELNIA PRACY SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH" FUNDACJA EDUKACJI SPÓŁDZIELCZEJ W LIKWIDACJILUDWIK ROMAN SIKORA
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RODZINA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA WSPÓLNOTA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM.ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA EUROPEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ADVENDO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIEWA ANNA ROSZKOWSKA KLESZCZ
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA WSPÓLNOTA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJKRZYSZTOF JAN KRYNIECKI
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "SEZAM" POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDYNIWOJCIECH TOMASZ HRYNKIEWICZ
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "GWAREK"LECH MIECZYSŁAW LAMENTA
SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W KATOWICACH TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA AMERIGO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W LIKWIDACJI APLITT SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "SKOK FAMILY TOURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD ZATOKĄ" W LIKWIDACJI STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAWIKTOR PAWEŁ KAMIŃSKI
KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA APLITT SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WSPÓLNOTA FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI ENKLAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA POMIMO"JAROSŁAW SZYMON BIERECKI
SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA NA RZECZ POLSKICH ZWIĄZKÓW KREDYTOWYCH W LIKWIDACJI SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W KATOWICACH TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA "H AND S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA AMERIGO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W LIKWIDACJI APLITT SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "SKOK FAMILY TOURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIA SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPÓŁDZIELNIA PRACY FPZK - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA SANITAS APELLA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH" STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSPÓLNOTA FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI STEFCZYK NIERUCHOMOŚCI - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY G. BIERECKI SPÓŁKA JAWNA PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA FUNDACJA FUNDUSZ REWITALIZACJI W LIKWIDACJI LILIE BIERECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI SYSSITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA FORSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNARAFAŁ SŁAWOMIR MATUSIAK
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "GRODZIEC" SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "GWAREK" KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "H AND S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA APLITT SPÓŁKA AKCYJNA H AND S OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ MICHAŁ BIERECKI
ECARD SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA NA RZECZ POLSKICH ZWIĄZKÓW KREDYTOWYCH W LIKWIDACJI KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W KATOWICACH TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA "H AND S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA POMORSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA APLITT SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "SKOK FAMILY TOURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIA SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA "MP59" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ H AND S OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA POLSKIE SIECI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPÓŁDZIELNIA PRACY FPZK - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA SANITAS MP 59 GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA APELLA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PREMIUM MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH" FUNDACJA IM.FRANCISZKA STEFCZYKA STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSPÓLNOTA FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI STEFCZYK NIERUCHOMOŚCI - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY G. BIERECKI SPÓŁKA JAWNA PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA FUNDACJA FUNDUSZ REWITALIZACJI W LIKWIDACJI SYSSITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA FORSIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PILOTÓW 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAJACEK WOJCIECH STĘPIEŃ
MOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEONIDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BBS GROUP BARBUSIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNATOMASZ JERZY BAGIŃSKI
KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA MEDIA SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GEOTERMIA TORUŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APELLA SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA EDUKACJI SPÓŁDZIELCZEJ W LIKWIDACJIANDRZEJ SOSNOWSKI
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RODZINA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "GWAREK" ECARD SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W KATOWICACH TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA APLITT SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "SKOK FAMILY TOURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIA SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA "MP59" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ H AND S OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA SANITAS MP 59 GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA APELLA SPÓŁKA AKCYJNA JEDLIŃSKI, BIERECKI I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA "PREMIUM MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA IM.FRANCISZKA STEFCZYKA STEFCZYK NIERUCHOMOŚCI - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PREMIUM MANAGEMENT - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA FUNDACJA FUNDUSZ REWITALIZACJI W LIKWIDACJI STARTER FILM PIOTR MIKOŁAJCZAK, ROMUALD ORZEŁ I ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA LATARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INNOVY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA ALEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SF FINANSE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PILOTÓW 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAKAZIMIERZ JANIAK
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA WSPÓLNOTA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ PORT LOTNICZY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WSPÓLNOTA FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJIPIOTRKOWSKA, 204/210, ŁÓDŹ, 90-369, ŁÓDŹ, POLSKA
SHANGHAI POLAND - CHINA EXPORT IMPORT MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYLVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "ELMATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KODESTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "ERGON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CHIRURGIA DRZEW M.KUBACKI SPÓŁKA JAWNA LTSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IFBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEZAPRZECZALNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL