KRS 0000198498
NIP7260016556
REGON47076309900000
NazwaSYLVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSYLVITEX
Data rejestracji 08 mar 2004 (21 lat temu) 08 mar 2004
Data usunięcia 16 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 204/210, ŁÓDŹ, 90-369, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7260016556
data rejestracji 01 mar 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAMARIA KRYSTYNA NAROJCZYK
reprezentant
MARIA KRYSTYNA NAROJCZYK
Beneficjent
JÓZEFA NAROJCZYK
Wspólnik
2004-03-08
2018-09-10
13 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
WANDA MARIA NAROJCZYK
Wspólnik
2018-09-10
2021-04-16
13 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
MARIA KRYSTYNA NAROJCZYK
Wspólnik
2004-03-08
2021-04-16
39 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000 ZŁ
MARIA KRYSTYNA NAROJCZYK
Likwidator
2020-09-18
2021-04-16
MARIA KRYSTYNA NAROJCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRAWO DO DYWIDENDY ZGODNIE Z PROCENTEM POSIADANYCH UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
MARIA KRYSTYNA NAROJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-08
2020-09-18
2004-03-08
2020-09-18
SYLVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie