KRS 0000220846
NIP5421004860
REGON05029748400000
NazwaMARPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMARPOL
Data rejestracji 02 lis 2004 (20 lat temu) 02 lis 2004
Data usunięcia 23 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 40/1, IGNATKI, 16-001, KLEOSIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1167500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1167500,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2335
Dane podatkowe
NIP 5421004860
data rejestracji 17 lip 1996
status Czynny
28124052111787000049264018
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
31105013991000002203047036
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
77105013991000000700943590
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
36124019071111001065040918
PEKAO II Oddział w Stalowej Woli
ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
21124019071978001065041003
PEKAO II Oddział w Stalowej Woli
ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
25102010260000100206239521
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
67102010260000140206239539
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
03105015621000009030524830
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
59105015621000009030528187
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
25105015621000009030524822
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJOANNA ZAWADZKA
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA DOROTA KOZUBEK BESPALENKO
zgłaszający - członek zarządu
MARIAN KWIECIEŃ
Beneficjent
BOGUSŁAW SZTUK
Prokurent
2004-11-02
2007-03-15
SAMODZIELNA
CEZARY DZIENIS
Prokurent
2015-09-03
2020-10-23
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ROBERT AWRUK
Prokurent
2015-09-03
2020-10-23
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
BOGDAN GUTKOWSKI
Prokurent
2012-02-14
2015-09-03
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
JACEK JERZY RODE
Prokurent
2006-01-11
2008-05-21
SAMODZIELNA
JACEK JERZY RODE
Prokurent
2012-11-29
2014-06-23
SAMODZIELNA
JOANNA ZAWADZKA
Prokurent
2014-09-25
2014-12-30
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ROBERT HORBACEWICZ
Prokurent
2014-10-27
2015-09-03
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
KAZIMIERZ RYSZARD SKALIMOWSKI
Prokurent
2004-11-02
2006-01-11
SAMODZIELNA
KRYSTYNA EWA JAKUBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-22
2014-09-25
MARIAN KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2020-10-23
ELŻBIETA JANINA BIELSKA ŁĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2020-10-23
PIOTR ZYGMUNT MAJKRZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2020-10-23
ANDRZEJ CIŹLA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2020-10-23
JAN KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2020-10-23
JERZY WAWRZYNIEC SULICH
Członek Organu Nadzoru
2004-11-02
2007-03-15
DOROTA RODE
Członek Organu Nadzoru
2004-11-02
2007-03-15
MARIA SULICH
Członek Organu Nadzoru
2004-11-02
2007-03-15
ARNOLD ALAN RODE
Członek Organu Nadzoru
2007-03-15
2014-09-25
MARIAN KWIECIEŃ
Beneficjent
POSIADANIE BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO ŁĄCZNIE 78,82% AKCJI SPÓŁKI LERG S.A. Z SIEDZIBĄ W PUSTKOWIE-OSIEDLU BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100%UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI MARPOL SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JAROSŁAW KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-02
2006-01-11
JAROSŁAW KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-11
2008-05-21
JAROSŁAW KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2014-09-25
JACEK JERZY RODE
PREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2012-11-21
AGNIESZKA DOROTA KOZUBEK BESPALENKO
PREZES ZARZĄDU
2014-09-25
2020-10-23
JOANNA ZAWADZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-30
2020-05-20
JOANNA ZAWADZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-05-20
2020-10-23
JACEK JERZY RODE
PREZES ZARZĄDU
2004-11-02
2005-12-07
2004-11-02
2020-10-23
SPÓŁKA AKCYJNA
2004-11-02
2020-10-23
MARPOL SPÓŁKA AKCYJNA
2004-11-02
2020-10-23
40/1, IGNATKI, 16-001, KLEOSIN, POLSKA
2015-09-03
2020-10-23
2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-09-03
2020-10-23
18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2015-09-03
2020-10-23
22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-09-03
2020-10-23
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2015-09-03
2020-10-23
36 - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2015-09-03
2020-10-23
38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
2015-09-03
2020-10-23
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-09-03
2020-10-23
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2015-09-03
2020-10-23
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-09-03
2020-10-23
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Innowacyjne wyroby w ofercie MARPOL Spółka Akcyjna
3 220 114,78 zł
842 520,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiRozbudowa Marpol Spółki Akcyjnej poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii produkcyjnych.
26 425 200,00 zł
8 910 057,60 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiUruchomienie produkcji cienkich folii polietylenowych o podwyższonej jakości.
3 847 545,00 zł
1 196 359,37 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiUruchomienie produkcji opakowań powlekanych i laminowanych.
1 250 000,00 zł
875 000,00 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiZwiększenie zdolności produkcyjnych zakładowej drukarni fleksograficznej o nadruki 10 - kolorowe
1 222 824,35 zł
855 977,05 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiNowe systemy projektowania graficznego i przygotowania druku fleksograficznego
1 543 742,01 zł
459 635,78 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiPoprawa konkurencyjności MARPOL S.A. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem
426 865,83 zł
68 250,00 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie