KRS 0000025722
REGON05000212900000
NazwaAKERLUND & RAUSING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKERLUND & RAUSING
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 14 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SKŁADOWA, 12, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16967390,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPAWEŁ ZANIEWSKI
Likwidator
2001-11-05
2007-02-14
WALDEMAR BRONISŁAW JANKOWSKI
Likwidator
2001-11-05
2003-10-07
TAPANI KUJAMAKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2007-02-14
PER-STEFAN GERSBRO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2007-02-14
MIKAEL PAULSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2007-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BOGDAN GUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2002-02-15
ERKKI TAPANI SURAKKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2002-02-15
RUNE KRISTER VIKMAN
PREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2002-02-15
PAWEŁ ZANIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2002-02-15
MAŁGORZATA DZIEWULSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2002-02-15
2001-07-06
2001-11-05
AKERLUND & RAUSING SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie