KRS 0000389371
NIP6793066473
REGON12155452600000
NazwaSPV-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPV-2
Data rejestracji 17 cze 2011 (13 lat temu) 17 cze 2011
Data usunięcia 30 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALBATROSÓW, 2, KRAKÓW, 30-716, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11155000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@BIK.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2011-06-17
2017-01-30
223100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.155.000,00 ZŁ
12129003300000
MIESZKO KUŹMA
Likwidator
2016-03-22
2017-01-30
MIROSŁAW JAN KOSZANY
Likwidator
2016-03-22
2017-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MIROSŁAW JAN KOSZANY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-17
2016-03-22
ANDRZEJ TADEUSZ MAKULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-17
2012-11-02
KAROLINA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-02
2014-10-28
ROMAN WĄSIKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-28
2015-07-17
MIESZKO KUŹMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-17
2016-03-22
2011-06-17
2016-03-22
SPV-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-22
2016-04-08
SPV-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie