KRS 0000093341
NIP6440512687
REGON00067776000000
NazwaZMUW ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZMUW ENGINEERING
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 04 mar 2016 04 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKOŁAJCZYKA, 61/63, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6440512687
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
32249000050000460084103021
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
45249000050000460090085165
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
69249000050000453024315285
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
96249000050000461018337969
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
52249000050000460049986694
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHARKADIUSZ CHOJNACKI
Beneficjent
TOMASZ BURSA
Beneficjent
WALDEMAR STACHOWIAK
Beneficjent
JACEK SURMA
zgłaszający - członek zarządu
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2002-02-20
2012-12-28
1.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 555.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-06-28
2016-03-04
6290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.145.000,00 ZŁ
24277131300000
JERZY OBRĄCZKA
Prokurent
2002-02-20
2016-03-04
SAMOISTNA
ANNA ZOFIA ZAJĄC
Prokurent
2002-02-20
2016-03-04
SAMOISTNA
MIROSŁAW KAZIMIERZ SZMAL
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2016-03-04
IZABELA JOANNA ORŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2016-03-04
1969-03-29
DARIUSZ STANISŁAW ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2016-03-04
MICHAŁ PAWEŁ SZMAL
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2016-03-04
ARKADIUSZ CHOJNACKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU AKCJONARUSZA TFI OPTI
TOMASZ BURSA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU AKCJONARIUSZA TFI OPTI
WALDEMAR STACHOWIAK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZADU AKCJONARIUSZA TFI OPTI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIA HAJDUŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2007-02-20
TOMASZ DERDA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-06-26
2014-04-16
JACEK HENRYK SURMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-22
2014-04-16
JACEK HENRYK SURMA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-16
2016-03-04
2002-02-20
2002-09-02
ZAKŁĄDY MECHANICZNE URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-02
2014-06-25
ZAKŁADY MECHANICZNE URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie