KRS 0000118548
REGON35096705300000
NazwaLOBO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOBO INVEST
Data rejestracji 08 lip 2002 (22 lata temu) 08 lip 2002
Data usunięcia 28 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELICKA, 44 C, KRAKÓW, 30-522, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIANDRZEJ SMARZEWSKI
Wspólnik
2002-07-08
2003-01-28
1300 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.300.000,00 PLN
CZESŁAWA KUDELSKA
Wspólnik
2002-07-08
2003-01-28
7 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 7.000,00 PLN
RAFAŁ KUDELSKI
Wspólnik
2002-07-08
2003-01-28
1293 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.293.000,00 PLN
RAFAŁ KUDELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2003-01-28
JERZY LEŚKO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2003-01-28
ANDRZEJ SMARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2003-01-28
MAREK MIECZYSŁAW RYMASZEWSKI
Powiernik
2002-07-08
2003-01-28
MAGDALENA LUIZA SMARZEWSKA GIL
Prokurent
2002-07-08
2003-01-28
ODDZIELNA
2002-07-08
2003-01-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-08
2003-01-28
LOBO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-08
2003-01-28
WIELICKA, 44 C, KRAKÓW, 30-522, KRAKÓW, POLSKA
2002-07-08
2003-01-28
51 - HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI, IMPORT TOWARÓW NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ SPÓŁKI, EKSPORT TOWARÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
2002-07-08
2003-01-28
51 - HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI
2002-07-08
2003-01-28
15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2002-07-08
2003-01-28
2121Z - WYTWARZANIE OPAKOWAŃ
2002-07-08
2003-01-28
5552Z - KONEKCJONOWANIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2002-07-08
2003-01-28
90 - ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
2002-07-08
2003-01-28
55 - USŁUGI GASTRONOMICZNE I HOTELARSKIE
2002-07-08
2003-01-28
602 - USŁUGI TRANSPORTOWE
2002-07-08
2003-01-28
7414A - MARKETING, KONSULTING I DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA USŁUGI AGENCYJNO - PRZEDSTAWICIELSKIE NA RZECZ PODMIOTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
2002-07-08
2003-01-28
51 - POŚREDNICTWO HANDLOWE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie