KRS 0000083538
NIP5222560334
REGON01638429300000
NazwaFOTOCHANNELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaFOTOCHANNELS LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 22 sty 2002 (23 lata temu) 22 sty 2002
Data usunięcia 26 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 8, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DARIUSZ.FIRSZT@FOTOCHANNELS.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIVISUAL MEDIA INTERNATIONAL GMBH Z SIEDZIBĄ W DUSSELDORFIE
Wspólnik
2002-01-22
2005-01-28
400 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁ.)
CORBIS CORPORATION
Wspólnik
2005-01-28
2010-01-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-01-25
2010-05-28
395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 395 000,00 ZŁOTYCH
01638429300000
DARIUSZ ANDRZEJ FIRSZT
Wspólnik
2010-05-28
2018-09-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
MAX WIEBERNEIT
Członek Organu Nadzoru
2002-01-22
2005-04-13
STEPHEN BROWN DAVIS
Członek Organu Nadzoru
2005-04-13
2007-08-24
GARY RICHARD SHENK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-24
2010-01-25
ROBERT BARRY ALLEN
Członek Organu Nadzoru
2008-07-08
2010-01-25
MACIEJ BARTOSZ WYRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-25
2010-03-04
PAWEŁ JAN MOLENDA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-25
2010-03-04
ARTUR MIROSŁAW URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-25
2010-03-04
ANDREAS PETER BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-22
2003-11-05
TOMAS SPEIGHT
Członek Organu Nadzoru
2002-01-22
2005-04-13
SUSAN KIM MCDONALD
Członek Organu Nadzoru
2005-04-13
2008-07-08
JANUSZ WITOLD WOŹNICKI
Powiernik
2015-08-28
2018-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ ANDRZEJ FIRSZT
PREZES ZARZĄDU
2002-01-22
2018-09-26
ERWIN FEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-22
2005-01-28
STEFAN ERNST BIBERFELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-13
2010-01-25
RENEE LOUISE MARTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-13
2009-08-20
PAUL RICHARD LENTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-20
2010-01-25
2002-01-22
2005-12-29
ZEFA VISUAL MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-29
2010-03-04
"CORBIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2010-03-04
2015-08-28
FOTOCHANNELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-22
2008-09-03
ZBOCZE, 14, WARSZAWA, 02-493, WARSZAWA, POLSKA
2013-01-18
2015-12-07
DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie