KRS 0000124723
NIP8971360745
REGON93092939700000
NazwaAIG MARKET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAIG MARKET SERVICE
Data rejestracji 29 lip 2002 (22 lata temu) 29 lip 2002
Data usunięcia 13 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZEGOMSKA, 42 C, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEAIG CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-07-29
2010-09-13
665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 665.000 PLN (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
930302327
Wspólnik
2002-07-29
2010-09-13
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 PLN (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
71005912700000
MACIEJ JERZY SZYMCZYK
Prokurent
2005-08-10
2009-12-10
SAMOISTNA
KRYSTIAN SEBASTIAN SUROWIEC
Prokurent
2005-08-10
2009-12-10
SAMOISTNA
MACIEJ WALDEMAR SKORY
Likwidator
2009-12-10
2010-09-13
BERNARD JAKUB AFELTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2005-07-06
MAREK KRZYSZTOF OLEJARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2005-07-06
JAROSŁAW PAWEŁ STYBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2003-01-29
ALICJA PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2004-06-15
PIOTR STEFAN JUDA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2005-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
BORYS ROŚCISŁAW OLINKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2009-12-10
GRZEGORZ UDAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2003-01-29
RYSZARD JACEK WILCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-29
2009-12-10
JAROSŁAW PAWEŁ STYBEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2008-09-04
2002-07-29
2009-12-10
AIG MARKET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-29
2002-08-13
TRZEMESKA, 10, WROCŁAW, 53-679, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie