KRS 0000500813
NIP5252582056
REGON14714072100000
NazwaBIURO ANALIZ APLIKACJI KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBIURO ANALIZ APLIKACJI KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 mar 2014 (11 lat temu) 07 mar 2014
Data usunięcia 21 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WILCZA, 14B, WARSZAWA, 00-532, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252582056
data rejestracji 11 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF DRESLER
reprezentant
ANDRZEJ ANTONI PODSIADŁO
Beneficjent
KRZYSZTOF DRESLER
Beneficjent
ANDRZEJ KOŁATKOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ ANTONI PODSIADŁO
reprezentant
Wspólnik
2014-03-07
2022-10-21
14601046500000
KRZYSZTOF DRESLER
Wspólnik
2014-03-07
2022-10-21
ANDRZEJ ANTONI PODSIADŁO
Wspólnik
2014-03-07
2022-10-21
KAZIMIERZ MAŁECKI
Wspólnik
2019-07-25
2022-10-21
ANDRZEJ ANTONI PODSIADŁO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF DRESLER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ - BIURO ANALIZ APLIKACJI KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM SPOSOBEM REPREZENTACJI: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ INDYWIDUALNIE PRZED ORGANAMI WŁADZY I OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE I POZA SĄDEM; 2) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ DRESLER KRZYSZTOF, ANDRZEJ KOŁATKOWSKI, ANDRZEJ ANTONI PODSIADŁO.
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-07
2022-10-21
14601046500000
2014-03-07
2014-04-03
BIURO ANALIZ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-03-07
2016-12-22
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie