KRS 0000605261
NIP7010555482
REGON36387530300000
NazwaICRA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaICRA UBEZPIECZENIA
Data rejestracji 02 mar 2016 (9 lat temu) 02 mar 2016
Data usunięcia 04 mar 2024 04 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WILCZA, 14B, WARSZAWA, 00-532, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email UBEZPIECZENIA@ICRA.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6629 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6621 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT #6622 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHBARTOSZ STEFAN JANKOWSKI
Wspólnik
2016-03-02
2024-03-04
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050,00 ZŁ
GRZEGORZ IGNACIUK
Wspólnik
2016-03-02
2024-03-04
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150,00 ZŁ.
PAWEŁ MICHAŁ SROKA
Wspólnik
2016-03-02
2018-12-07
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
KRZYSZTOF DRESLER
Wspólnik
2016-03-02
2024-03-04
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ
KRZYSZTOF DRESLER
Beneficjent
GRZEGORZ IGNACIUK
Beneficjent
KRZYSZTOF DRESLER
reprezentant
GRZEGORZ IGNACIUK
reprezentant
BARTOSZ STEFAN JANKOWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF DRESLER
Likwidator
2023-04-05
2024-03-04
BARTOSZ STEFAN JANKOWSKI
Likwidator
2023-04-05
2024-03-04
GRZEGORZ IGNACIUK
Likwidator
2023-04-05
2024-03-04
KRZYSZTOF DRESLER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ IGNACIUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF DRESLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-02
2023-04-05
GRZEGORZ IGNACIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-02
2023-04-05
BARTOSZ STEFAN JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-02
2023-04-05
PAWEŁ MICHAŁ SROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-26
2018-06-29
2016-03-02
2023-04-05
ICRA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie