KRS 0000039088
NIP9221942751
REGON95031009600000
Nazwa"LAMPOGAS AGROGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLAMPOGAS AGROGAS
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 24 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 74, WÓLKA NIELISKA, 22-413, NIELISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH"TOGA" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-31
2003-07-18
81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 324000ZŁ.
011170989
Wspólnik
2001-08-31
2003-07-18
219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 876000ZŁ.
01496756000000
LAMPOGAS FRIULI S.R.L.
Wspólnik
2003-07-18
2017-02-24
3.000 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ.
FINEST S.R.L.
Wspólnik
2004-03-31
2008-07-25
1.000 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ.
LAMPOGAS SPA
Wspólnik
2008-07-25
2017-02-24
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
IWONA ELŻBIETA IWANOWSKA
Likwidator
2011-11-09
2014-09-28
ENRICO MARIOTTI
Likwidator
2014-09-28
2017-02-24
CRISTIANO MUSI
Likwidator
2014-09-28
2017-02-24
1974-04-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM LUB SKŁADAJĄCYM SIĘ Z WIĘCEJ OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
TADEUSZ TOMASZ TWARDOWSKI
PREZES
2001-08-31
2004-01-13
TADEUSZ TOMASZ TWARDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-13
2005-03-18
CLAUDIO TOZZI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-13
2006-09-18
ARTUR SZOZDA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-18
2009-08-12
IWONA ELŻBIETA IWANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-08-12
2011-11-09
2001-08-31
2004-01-13
"AGROGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-13
2011-11-09
"LAMPOGAS AGROGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie