KRS 0000128516
NIP8270018385
REGON73016797600000
NazwaOŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG TECHNICZNYCH "VIA-SIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG TECHNICZNYCH "VIA-SIMP"
Data rejestracji 17 wrz 2002 (22 lata temu) 17 wrz 2002
Data usunięcia 18 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, ----, SIERADZ, ------, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 65000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7440Z REKLAMA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOZBIGNIEW KAZIMIERZ DONDZIŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2006-04-20
BOGUMIŁ STANISŁAW DUCZMALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2018-05-18
JAN LICHY
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2018-05-18
BRONISŁAW SŁAWOMIR KOZANECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2006-04-20
KAZIMIERZ PIOTR ŁASIEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2018-05-18
HENRYK JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2018-05-18
RYSZARD MARCIŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2018-05-18
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I MECHANIKÓW POLSKICH
Wspólnik
2002-09-17
2007-05-28
370 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.500,00 ZŁ
000671540
BOGUMIŁ STANISŁAW DUCZMALEWSKI
Wspólnik
2002-09-17
2006-04-20
79 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.950,00 ZŁ
CLAUDIO TOZZI
Wspólnik
2006-04-20
2018-05-18
1030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.500,00 ZŁOTYCH
HENRYK JABŁOŃSKI
Wspólnik
2006-04-20
2018-05-18
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
RYSZARD JÓZEF ŁĘSKI
PREZES
2002-09-17
2003-07-15
IRENEUSZ EUGENIUSZ ŁUCZAK
WICEPREZES
2002-09-17
2003-07-15
IRENEUSZ EUGENIUSZ ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-15
2007-05-28
CLAUDIO TOZZI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-28
2018-05-18
2002-09-17
2011-10-03
WARSZAWSKA, 4, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie