KRS 0000068865
NIP6570386850
REGON29048845900000
NazwaZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY MIĘSNE
Data rejestracji 14 lut 2002 (23 lata temu) 14 lut 2002
Data usunięcia 25 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZAGNAŃSKA, 71, KIELCE, 25-558, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 645290,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 645290,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,73 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji373000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHPIOTR LIP
Członek Organu Nadzoru
2002-06-24
2003-01-02
ROMAN POGORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-02
2010-05-25
MARCIN GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-02
2010-05-25
BARBARA ANNA POGORZELSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-02
2010-05-25
EWA POWIERŻA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2010-05-25
DOBROCHNA PODKOWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2002-06-24
MICHAŁ KRASUSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2003-01-02
WŁODZIMIERZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2003-01-02
STANISŁAW GARBACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2010-05-25
TADEUSZ PIÓRO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2004-03-31
MARIUSZ WALCZYK
Powiernik
2005-09-23
2010-05-25
LUCYNA KĘCKA
Prokurent
2004-07-09
2005-06-07
SAMOISTNA
MARIA ZYCHOWICZ
Prokurent
2005-06-07
2010-05-25
SAMOISTNA
FRANCISZEK KOWALUK
Prokurent
2002-02-14
2003-05-30
JEDNOOSOBOWA
JADWIGA EWA BIELAWSKA
Prokurent
2002-02-14
2004-07-09
JEDNOOSOBOWA
EWA MARIA SZUMSKA
Prokurent
2004-03-30
2004-07-09
JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ELŻBIETA JADWIGA MILCARZ
PREZES
2002-02-14
2002-04-22
MIROSŁAW ZBIGNIEW KAMIŃSKI
PREZES
2002-04-22
2003-01-02
IGOR PIOTR POGORZELSKI
PREZES
2003-01-02
2003-05-30
ROMUALD JÓZEF BARON
PREZES
2003-05-30
2004-07-09
DARIUSZ GÓRSKI
PREZES
2004-07-09
2010-05-25
2002-02-14
2010-05-25
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-14
2010-05-25
ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-14
2010-05-25
ZAGNAŃSKA, 71, KIELCE, 25-558, KIELCE, POLSKA
2002-02-14
2010-05-25
1511Z - PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO
2002-02-14
2010-05-25
1513A - PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI
2002-02-14
2010-05-25
5132Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH
2002-02-14
2010-05-25
5222Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH
2002-02-14
2010-05-25
4030B - DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2002-02-14
2010-05-25
6312C - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie