KRS 0000498616
NIP9512377221
REGON14711424400000
NazwaFRIGO MOBILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFRIGO MOBILI
Data rejestracji 19 lut 2014 (11 lat temu) 19 lut 2014
Data usunięcia 09 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOSZYKOWA, 59, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYARTUR LESZEK CĄKAŁA
Wspólnik
2014-02-19
2015-05-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-02-19
2016-07-14
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
14185870700000
Wspólnik
2014-02-19
2016-01-07
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH
34004863800000
BEATA MARLENA SMOLIŃSKA
Wspólnik
2015-05-08
2016-01-07
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-07-14
2017-01-26
2 500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
36479371900000
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
Wspólnik
2017-01-26
2018-04-09
2.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237.500,00 ZŁOTYCH
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
Likwidator
2018-01-03
2018-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WŁODZIMIERZ GRZEGORZ AUGUSTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-19
2016-07-14
TOMASZ ADAM LESZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-14
2016-11-23
SŁAWOMIR TOMASZ LEPIARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-14
2016-11-23
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-23
2018-01-03
2014-02-19
2016-11-23
ESENSE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-11-23
2018-01-03
FRIGO MOBILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-19
2014-10-28
BIEDRONKI, 68, WARSZAWA, 02-959, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-28
2015-05-08
RÓWNOLEGŁA, 4 A, WARSZAWA, 02-235, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-08
2016-07-14
UL. ŚW. JACKA ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-14
2018-01-11
UL. BIEDRONKI, 68, WARSZAWA, 02-959, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-11
2018-03-14
UL. KOTYLION, 4, WARSZAWA, 02-860, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie