KRS 0000603895
NIP7792440119
REGON36381247800000
NazwaBIURO INWESTYCJI GRUNWALD SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBIURO INWESTYCJI GRUNWALD
Data rejestracji 25 lut 2016 (9 lat temu) 25 lut 2016
Data usunięcia 10 mar 2021 10 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KOSZYKOWA, 59, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35794120,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 35794120,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji357941200
Dane podatkowe
NIP 7792440119
data rejestracji 01 sie 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIJACEK DANIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-25
2019-06-25
MARCIN WĘGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-25
2019-06-25
ANDRZEJ ANKLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-06-25
2021-03-10
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2019-06-25
2021-03-10
FERNANDO LUIS PASCUAL LARRAGOITI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-25
2019-06-25
MAREK SKŁADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-25
2021-03-10
DARIUSZ JACEK BLOCHER
Członek Organu Nadzoru
2016-02-25
2019-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-25
2019-06-25
IRENEUSZ IGNACIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-25
2019-06-25
DAMIAN WŁADYSŁAW KAPITAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-28
2019-06-25
EWA MARIA PERKOWSKA KOSYRZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-28
2019-06-25
MONIKA JOANNA KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-06-25
2021-03-10
2016-02-25
2018-08-02
BUDIMEX INWESTYCJE "GRUNWALD" SPÓŁKA AKCYJNA
2016-02-25
2018-08-02
UL. WIERUSZOWSKA, 12/16, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
2018-08-02
2019-06-25
UL. STAWKI, 40, WARSZAWA, 01-040, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie