KRS 0000039425
NIP5260307531
REGON01156172100000
Nazwa"INTERNATIONAL FAST FOOD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNATIONAL FAST FOOD POLSKA
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 27 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ, 1, WROCŁAW, 50-381, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90106980,43 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2001-08-29
2010-04-27
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 90 106 980,43 ZŁ
01156556400000
HENRY JOSEPH MCGOVERN
Likwidator
2008-08-08
2009-07-06
MAŁGORZATA EWA MCGOVERN
Likwidator
2009-07-06
2010-04-27
1978-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK JANUSZ TRYBUCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-29
2002-02-21
JERZY ROMAN BECZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2004-02-24
TOMASZ SUCHOWIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-24
2007-02-15
HENRY JOSEPH MCGOVERN
PREZES ZARZĄDU
2007-02-15
2008-08-08
TOMASZ WOJCIECH WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-29
2002-02-21
2001-08-29
2008-08-08
"INTERNATIONAL FAST FOOD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-29
2002-05-11
JAGIELLOŃSKA, 15, WARSZAWA, 03-719, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie