KRS 0000808658
NIP7010949790
REGON38461912400000
NazwaNINE'S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNINE'S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 paź 2019 (5 lat temu) 14 paź 2019
Data usunięcia 11 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. CHMIELNA, 104, WARSZAWA, 00-801, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃJACEK JANUSZ TRYBUCHOWSKI
Beneficjent
ROBERT LEWANDOWSKI
Beneficjent
JACEK JANUSZ TRYBUCHOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JERZY KRZANOWSKI
Wspólnik
2019-10-14
2023-09-11
JACEK JANUSZ TRYBUCHOWSKI
Wspólnik
2019-10-14
2023-09-11
Wspólnik
2019-10-14
2023-09-11
38421743700000
ROBERT LEWANDOWSKI
Wspólnik
2019-10-14
2023-09-11
PATRYCJA KRZANOWSKA
Wspólnik
2020-09-29
2023-09-11
KATARZYNA KRZANOWSKA WOJEWODA
Wspólnik
2020-09-29
2023-09-11
JACEK JANUSZ TRYBUCHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT LEWANDOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. NINE'S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. W SKŁAD ZARZĄDU NINE'S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI JACEK TRYBUCHOWSKI (PREZES ZARZĄDU)
Członek Organu Reprezentacji
2019-10-14
2023-09-11
38421743700000
2019-10-14
2020-05-15
UL. WIEJSKA, 11, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie