KRS 0000387323
NIP5213604658
REGON14295370900000
NazwaKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKI NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 25 maj 2011 (13 lat temu) 25 maj 2011
Data usunięcia 18 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213604658
data rejestracji 26 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWWspólnik
2011-05-25
2020-08-18
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ
95107857200000
JAROSŁAW LEGIEĆ
Prokurent
2017-11-24
2020-08-18
PROKURA MIESZANA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR MAKSYMILIAN GÓRNIK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-25
2012-10-30
SŁAWOMIR ĆWIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-25
2012-10-30
ARTUR KARCZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-30
2013-04-29
PAWEŁ ANTONI MADEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2018-06-07
PIOTR ANDRZEJ PODŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-29
2017-11-29
JAROSŁAW JERZY ORLIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-21
2020-08-18
MACIEJ JERZY SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-07-16
2020-08-18
2011-05-25
2015-09-17
DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie