KRS 0000432873
NIP5213634441
REGON14623180600000
NazwaFINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFINSANO CONSUMER FINANCE
Data rejestracji 13 wrz 2012 (12 lat temu) 13 wrz 2012
Data usunięcia 18 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHELŻBIETA ŻELAZKO NOWOSIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-10
2020-08-18
KRYSTYNA GOTTMAN
Członek Organu Nadzoru
2012-12-07
2014-11-21
IRENEUSZ ANDRZEJ CHADAJ
Członek Organu Nadzoru
2014-11-21
2020-08-18
ARTUR MAKSYMILIAN GÓRNIK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-13
2012-12-07
SŁAWOMIR ĆWIK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-13
2012-11-10
PAWEŁ ROBERT SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-13
2017-11-08
JAROSŁAW JERZY ORLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-08
2020-08-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAN PAWEŁ LISICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-13
2016-12-20
MARIOLA ZAJĄCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-20
2017-11-08
MARIOLA ZAJĄCZKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-11-08
2018-05-09
RAFAŁ TOMASZ PALUCH
PREZES ZARZĄDU
2017-11-08
2020-08-18
MACIEJ JERZY SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-09
2020-08-18
2012-09-13
2015-10-13
DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie