KRS 0000261230
NIP1080002176
REGON14057660000000
NazwaREFORM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaREFORM CAPITAL
Data rejestracji 28 lip 2006 (18 lat temu) 28 lip 2006
Data usunięcia 03 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚWIERADOWSKA, 35, WROCŁAW, 50-559, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Dane podatkowe
NIP 1080002176
data rejestracji 02 paź 2006
status Czynny
18160011270003012170597021
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
73160011270003012170597001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWAGNIESZKA JOANNA DŁUGA
reprezentant
MARTIN DRAZSKÝ
Beneficjent
1968-06-14
MAREK CHATRNÝ
Beneficjent
1967-04-11
GRZEGORZ EDWARD DOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-28
2008-07-14
AGNIESZKA SADŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-28
2010-02-03
TOMASZ WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2006-07-28
2008-07-14
MARCIN HOŁÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-14
2010-02-03
DELFINA MULAWA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-14
2010-02-03
MARTIN DRAZSKÝ
Beneficjent
WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW REFORM CAPITAL SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA REFORM CAPITAL S.R.O. Z SIEDZIBĄ W PRADZE, CZECHY. WŁAŚCICIELEM 4% UDZIAŁÓW SPÓŁKI REFORM CAPITAL S.R.O. Z SIEDZIBĄ W PRADZE, CZECHY, JEST SPÓŁKA REFORM CAPITAL LIMITED Z SIEDZIBĄ W JERSEY, POZOSTAŁE 96% UDZIAŁÓW NALEŻY DO SPÓŁKI SPÓŁKA FANPETAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE. WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI FANPETAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE JEST REFORM CAPITAL LIMITED Z SIEDZIBĄ W JERSEY. PAN MATIN DRAZSKY JEST WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI REFORM CAPITAL LIMITED Z SIEDZIBĄ W JERSEY.
MAREK CHATRNÝ
Beneficjent
WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW REFORM CAPITAL SP. Z O.O. JEST SPÓŁKA REFORM CAPITAL S.R.O. Z SIEDZIBĄ W PRADZE, CZECHY. WŁAŚCICIELEM 4% UDZIAŁÓW SPÓŁKI REFORM CAPITAL S.R.O. Z SIEDZIBĄ W PRADZE, CZECHY, JEST SPÓŁKA REFORM CAPITAL LIMITED Z SIEDZIBĄ W JERSEY, POZOSTAŁE 96% UDZIAŁÓW NALEŻY DO SPÓŁKI SPÓŁKA FANPETAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE. WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI FANPETAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE JEST REFORM CAPITAL LIMITED Z SIEDZIBĄ W JERSEY. PAN MAREK CHATRNY JEST WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI REFORM CAPITAL LIMITED Z SIEDZIBĄ W JERSEY.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU INDYWIDUALNIE
MAREK CHATRNY
PREZES ZARZĄDU
2006-07-28
2010-02-03
1967-04-11
MARTIN DRAZSKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-28
2010-02-03
2006-07-28
2007-10-22
REFORM CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2006-07-28
2006-09-05
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-05
2008-12-03
BARKOCIŃSKA, 6, WARSZAWA, 03-543, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie