KRS 0000015603
NIP5261047687
REGON01210271900000
NazwaDFS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDFS POLSKA
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Data usunięcia 24 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 42225000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 42225000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji42225
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6712A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA #6712B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIKNUT FREDRIK NASBERG
Prokurent
2006-02-17
2007-04-20
ŁĄCZNA
CARSTEN BROCHNER THING
Prokurent
2006-02-17
2007-11-30
ŁĄCZNA
MACIEJ DAMIAN SEMENIUK
Likwidator
2007-11-30
2009-02-24
CLAES BRAAD PEDERSEN
Likwidator
2007-11-30
2009-02-24
AGNIESZKA ZOFIA KRÓLAK
Likwidator
2007-11-30
2009-02-24
KATARZYNA MARIA JAWORSKA
Likwidator
2007-11-30
2009-02-24
PER DAMBORG SKOVHUS
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2004-03-23
CARSTEN HOEGH
Członek Organu Nadzoru
2003-03-24
2007-04-20
BENGT SVELANDER
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-12-06
MADS JACOBSEN
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2009-02-24
1969-07-06
MATS TORSTENDAHL
Członek Organu Nadzoru
2005-12-06
2007-04-20
MOGENS SONDERGAARD
Członek Organu Nadzoru
2003-03-24
2004-03-23
SOREN MOLLER NIELSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2009-02-24
STAN KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2003-03-24
RYSZARD RUMIANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2001-10-29
OLE CHRISTENSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-05-30
2009-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA, MOŻE ONA REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEŚLI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ OSÓB, SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
LUCYNA MAKSYMIUK PIERZCHAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-30
2002-01-04
JUSTYNA OLECHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2001-10-29
CARSTEN FROST
WICEPREZES
2001-05-30
2001-06-28
MACIEJ SEMENIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2002-03-20
MACIEJ SEMENIUK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2007-11-30
HENRIK BECH HANSEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-28
2004-05-18
NIELS VALDEMAR HANSEN
WICEPREZES
2001-10-29
2004-05-18
WALDEMAR IZYDOR DOLEŻEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-28
2003-08-11
KATARZYNA MARIANNA KUBASZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-23
2005-04-29
AGNIESZKA ZOFIA KRÓLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-11
2004-11-10
2001-05-30
2007-03-01
DANSKE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2007-03-01
2007-11-30
DFS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-30
2001-10-29
NOWOGRODZKA, 51, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie