KRS 0000077228
NIP6831705870
REGON35143244300000
NazwaZAKŁADY MIĘSNE UNIMIĘS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁADY MIĘSNE UNIMIĘS
Data rejestracji 02 sty 2002 (23 lata temu) 02 sty 2002
Data usunięcia 19 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6831705870
data rejestracji 25 maj 2004
status Czynny
11194012100103700506000000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
15194012100103700500100000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
31105014451000002441314693
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
32105014451000002367811276
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
49116022020000000351009457
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
54105014451000002367811268
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
72124059341111001089525790
PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
86124059341111001089525732
PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
96116022020000000323173685
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAROSŁAW KOŁTUN
reprezentant
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ARTUR KANIA
Wspólnik
2002-01-02
2016-04-11
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00,-ZŁ.
CHANTAL KOELTZ
Wspólnik
2004-12-28
2008-10-01
2.200 UDZIAŁÓW PO 180 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 396.000 ZŁOTYCH
MICHEL AUGUSTE SCHATZ
Wspólnik
2008-10-01
2016-04-11
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00,-ZŁ.
Wspólnik
2016-04-11
2016-07-04
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900000 PLN
36088970100000
CC85 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2016-07-04
2016-12-19
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 900.000,00 ZŁ
363730645
MICHEL AUGUSTE SCHATZ
Wspólnik
2002-01-02
2004-12-28
2.499 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 249.900 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁ
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 179100000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKA GRUPA BRUNO TASSI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,98% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM BRUNO TASSI SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 23,13% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZAKŁADÓW MIĘSNYCH UNIMIĘS S.A. POLSKA GRUPA BRUNO TASSI SP. Z O.O. POSIADA RÓWNIEŻ 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 61,42% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZAKŁADÓW MIĘSNYCH UNIMIĘS S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ PRZED WSZELKIMI WŁADZAMI, BANKAMI, INSTYTUCJAMI HANDLOWYMI ORAZ INNYMI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) PREZES DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO, C) PREZES DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO.
KRZYSZTOF ARTUR KANIA
V-CE PREZES
2002-01-02
2014-10-10
KRZYSZTOF ARTUR KANIA
PREZES ZARZĄDU
2014-10-10
2016-07-04
KRZYSZTOF ARTUR KANIA
PREZES DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2016-07-04
2016-12-19
MICHEL AUGUSTE SCHATZ
PREZES
2002-01-02
2016-07-04
MAREK NOWICKI
V-CE PREZES DS. HANDLOWYCH
2013-07-24
2016-05-12
IWONA WIESŁAWA SZKLARSKA
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2014-10-10
2016-05-12
ŁUKASZ KLIMA
WICEPREZES DS. PRODUKCJI
2014-10-10
2016-11-09
JAN STANISŁAW WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-04
2016-11-09
JAROSŁAW KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2016-11-09
2016-12-19
ROBERT EDWARD SZPARA
WICEPREZES DS. PRODUKCJI
2016-11-09
2016-12-19
2002-01-02
2004-05-18
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W WIELICZCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-02
2004-05-18
NOWY SWIAT, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie