KRS 0000634643
NIP9542768400
REGON36527555300000
NazwaMADEJ WRÓBEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMADEJ WRÓBEL PLUS
Data rejestracji 31 sie 2016 (8 lat temu) 31 sie 2016
Data usunięcia 10 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAGAZYNOWA, 45, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2505000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542768400
data rejestracji 14 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)JANUSZ MADEJ
Wspólnik
2016-08-31
2018-09-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
BARBARA MARIA WRÓBEL
Wspólnik
2017-02-03
2018-09-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2018-09-12
2020-09-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36651250600000
Wspólnik
2020-09-07
2021-05-10
50.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.505.000,00;-ZŁ
27206937000000
JAROSŁAW KOŁTUN
reprezentant
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Prokurent
2018-09-12
2021-05-10
PROKURA SAMOISTNA
FILIP DOMINIK DWORAKOWSKI
Prokurent
2020-07-15
2021-05-10
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 179100000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKA GRUPA BRUNO TASSI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,98% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM BRUNO TASSI SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM OMEGA HOLDING SP. Z O.O.,POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM MADEJ WRÓBEL SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MADEJ WRÓBEL PLUS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2018-09-12
2021-05-10
JANUSZ MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2016-08-31
2016-09-26
BOGDAN TADEUSZ TWARDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-26
2018-09-12
ROBERT EDWARD SZPARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-09-12
2019-08-29
IGNACY KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-09-12
2019-08-29
2016-08-31
2018-11-28
GILEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-31
2016-09-26
UL. KASKADY, 82A, KATOWICE, 40-748, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie