KRS 0000275347
NIP7742986052
REGON14084634600000
NazwaPEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEKLIMAR
Data rejestracji 29 mar 2007 (17 lat temu) 29 mar 2007
Data usunięcia 09 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5, UMIENINO-ŁUBKI, 09-412, NOWE PROBOSZCZEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7742986052
data rejestracji 15 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
ROBERT EDWARD SZPARA
reprezentant
JAROSŁAW KOŁTUN
reprezentant
ALEKSANDRA STRZEŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-29
2015-11-09
JACEK STRZEŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-29
2015-02-25
BOGUSŁAW JAN STRZEŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-26
2010-09-02
MAGDALENA STRZEŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-25
2015-11-09
MARZANNA STRZEŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-29
2015-11-09
BOGUSŁAW JAN STRZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2007-03-29
2015-11-09
5.000 /PIĘĆ TYSIĘCY/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁ /PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH/.
MARZANNA STRZEŚNIEWSKA
Wspólnik
2007-03-29
2007-10-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MARZANNA STRZEŚNIEWSKA
Wspólnik
2008-11-17
2015-11-09
5.000 /PIĘĆ TYSIĘCY/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁ /PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH/.
MAŁGORZATA TERESA TERCJAK
Prokurent
2012-11-26
2015-11-09
PROKURA SAMODZIELNA
JOLANTA GRABSKA
Prokurent
2012-11-26
2015-11-09
PROKURA SAMODZIELNA
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 179100000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKA GRUPA BRUNO TASSI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW.
CEZARY MARCIN SZAFARZ
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES SPÓŁKI
2012-11-26
2015-02-25
JAROSŁAW KOŁTUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-19
2015-11-09
BOGUSŁAW JAN STRZEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-29
2007-11-26
WOJCIECH JACEK WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-26
2010-09-02
MAŁGORZATA TERESA TERCJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-04
2012-11-26
BOGUSŁAW JAN STRZEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-02
2015-11-09
2007-03-29
2007-05-18
5, UMIENINO-ŁUBKI, 09-412, PROBOSZCZEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie