KRS 0000798034
NIP7742986052
REGON14084634600000
NazwaZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2
Data rejestracji 06 sie 2019 (5 lat temu) 06 sie 2019
Data usunięcia 05 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 16A, UNISZKI-CEGIELNIA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3482000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAROSŁAW KOŁTUN
reprezentant
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
ROBERT EDWARD SZPARA
reprezentant
Wspólnik
2019-10-31
2023-05-05
69 640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 482 000,00 ZŁ
38185229700000
Wspólnik
2019-08-06
2019-10-31
27.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.380.000,00 ZŁOTYCH
38185229700000
TOMASZ REK
Prokurent
2021-05-11
2023-01-12
PROKURA SAMOISTNA
FILIP DOMINIK DWORAKOWSKI
Prokurent
2020-07-17
2023-05-05
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 179100000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKA GRUPA BRUNO TASSI SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2019-08-06
2023-05-05
IGNACY SYLWESTER KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-08-06
2019-10-31
ROBERT EDWARD SZPARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-08-06
2021-10-28
IGOR FORTUNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-10-28
2023-05-05
2019-08-06
2021-03-15
5, UMIENINO-ŁUBKI, 09-412, NOWE PROBOSZCZEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie