KRS 0000210725
NIP1251311689
REGON01575261300000
Nazwa"BRUNO TASSI PÓŁNOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRUNO TASSI PÓŁNOC
Data rejestracji 24 cze 2004 (20 lat temu) 24 cze 2004
Data usunięcia 14 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REJA, 3, GDAŃSK, 80-870, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251311689
data rejestracji 01 lip 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MAREK RICHERT
reprezentant
JAROSŁAW KOŁTUN
reprezentant
FILIP DOMINIK DWORAKOWSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Wspólnik
2004-06-24
2012-06-14
1.199 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 599.500,00 PLN
RYSZARD STANISŁAW SOBIECH
Wspólnik
2004-06-24
2006-02-20
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300 000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RYSZARD STANISŁAW SOBIECH
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2006-02-27
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2009-03-19
ELŻBIETA HELENA DECYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2006-02-27
DOROTA DWORAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2009-03-19
FILIP DWORAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-27
2009-03-19
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Beneficjent
GAMA HOLDING SCSP
FILIP DOMINIK DWORAKOWSKI
Beneficjent
DZIAŁANIE W IMIENIU GAMA HOLDING SCSP
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES Z PREZESEM ŁĄCZNIE
MARIUSZ WYCISZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-24
2004-11-04
MARIUSZ WYCISZKIEWICZ
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-11-04
2009-01-27
MARIUSZ WYCISZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-01-27
2009-02-16
MARIUSZ WYCISZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-16
2012-06-14
ANNA WIELECHOWSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-11-04
2012-03-02
KRZYSZTOF MAREK RICHERT
PREZES ZARZĄDU
2004-11-04
2009-01-27
ROBERT TOMASZ ŁUSZCZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-18
2012-06-14
KRZYSZTOF MAREK RICHERT
PREZES ZARZĄDU
2009-02-16
2012-06-14
2004-06-24
2004-11-04
SZOSA JADOWSKA, 54, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie