KRS 0000363719
NIP5252487180
REGON14255647000000
NazwaSOBSMAK DELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaSOBSMAK DELI
Data rejestracji 25 sie 2010 (14 lat temu) 25 sie 2010
Data usunięcia 17 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOSA JADOWSKA, 54, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252487180
data rejestracji 17 lis 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKKONRAD HOFMAN
Beneficjent
ELŻBIETA HELENA SOBIECH
Beneficjent
RYSZARD STANISŁAW SOBIECH
reprezentant
PIOTR PROTAŚ
Wspólnik
2010-08-25
2010-10-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
ELŻBIETA HELENA SOBIECH
Wspólnik
2010-10-26
2024-01-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
RYSZARD STANISŁAW SOBIECH
Wspólnik
2010-10-26
2018-01-04
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750,00 ZŁOTYCH
KONRAD HOFMAN
Powiernik
2019-05-21
2024-01-17
KONRAD HOFMAN
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ELŻBIETA HELENA SOBIECH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA DRAŻBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-25
2010-10-26
PIOTR PROTAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-25
2010-10-26
ELŻBIETA HELENA SOBIECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-26
2018-01-04
RYSZARD STANISŁAW SOBIECH
PREZES ZARZĄDU
2010-10-26
2024-01-17
2010-08-25
2010-10-26
PM QUADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-26
2019-05-21
SOBSMAK DELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-25
2010-10-26
ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie