KRS 0000441388
NIP6282259136
REGON12272824700000
NazwaUNIMIĘS TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUNIMIĘS TRADE
Data rejestracji 26 lis 2012 (12 lat temu) 26 lis 2012
Data usunięcia 06 mar 2019 06 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POWSTAŃCOW STYCZNIOWYCH, 9, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Dane podatkowe
NIP 6282259136
data rejestracji 11 lut 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMICHEL SCHATZ
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2017-05-25
MARIA KANIA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2017-05-25
ANNA KŁUSEK
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2017-05-25
ROBERT EDWARD SZPARA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-25
2019-03-06
ŁUKASZ KLIMA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-25
2019-03-06
MAŁGORZATA TERESA TERCJAK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-25
2019-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF ARTUR KANIA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-26
2017-05-25
KRZYSZTOF TOMASZ CZWARTKIEWICZ
WICEPREZES
2012-11-26
2013-10-14
KAROL DOMINICZAK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW ORGANIZACJI SPRZEDAŻY
2013-10-14
2016-12-09
JAROSŁAW KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2019-03-06
2012-11-26
2019-03-06
SPÓŁKA AKCYJNA
2012-11-26
2019-03-06
UNIMIĘS TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
2012-11-26
2019-03-06
POWSTAŃCOW STYCZNIOWYCH, 9, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
2017-05-25
2019-03-06
4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
2017-05-25
2019-03-06
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2017-05-25
2019-03-06
55 - ZAKWATEROWANIE
2017-05-25
2019-03-06
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2017-05-25
2019-03-06
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2017-05-25
2019-03-06
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2017-05-25
2019-03-06
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2017-05-25
2019-03-06
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2017-05-25
2019-03-06
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2017-05-25
2019-03-06
81 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie