KRS 0000040080
REGON27269554000000
Nazwa"NIK PLUS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNIK PLUS
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 07 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WARSZAWSKA, 3, KATOWICE, 40-009, KATOWICE 1, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 0,00 PLN
Wartość nominalna akcji20,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWKAZIMIERZ WŁODZIMIERZ NIZIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-07-01
JAN PYKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-12-24
MAŁGORZATA JOANNA ŁUKASZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-07-01
ANTONI TOMASZ KOSTYRA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-07-01
ROMAN TOMASZ MOROŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-10-29
KRZYSZTOF BRONISŁAW GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2003-07-21
KAZIMIERZ WŁODZIMIERZ NIZIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2003-12-24
JAN KANIA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-24
2019-10-07
TADEUSZ ODLANICKI POCZOBUTT
Członek Organu Nadzoru
2003-12-24
2019-10-07
ROMAN TOMASZ MOROŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-24
2019-10-07
WIESŁAW KOZŁOWSKI
Powiernik
2004-07-20
2019-10-07
MAURYCY GRZEGORZ GRACA
Prokurent
2002-04-11
2002-08-28
SAMOISTNA
MAURYCY GRZEGORZ GRACA
Prokurent
2003-03-14
2003-07-17
ODDZIELNA, NIESAMOISTNA
MAŁGORZATA JOANNA ŁUKASZEK
Prokurent
2003-07-21
2003-10-29
ODDZIELNA, NIESAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY JÓZEF CYBULSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2002-11-14
JERZY JÓZEF CYBULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-14
2003-03-14
JERZY JÓZEF CYBULSKI
WICEPREZES
2003-03-14
2003-07-18
KRZYSZTOF TOMASZ CZWARTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-11
2002-08-28
GRZEGORZ TOMASZ ZARĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-14
2003-07-17
ANDRZEJ WIKTOR STRZĄDAŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-17
2003-07-18
JERZY STANISŁAW ŚWIDERSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-18
2003-07-21
JERZY STANISŁAW ŚWIDERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-21
2003-08-19
KRZYSZTOF BRONISŁAW GRUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-21
2003-10-29
ANDRZEJ STANISŁAW BALIŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-29
2019-10-07
2001-08-30
2019-10-07
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-30
2019-10-07
"NIK PLUS" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-30
2019-10-07
WARSZAWSKA, 3, KATOWICE, 40-009, KATOWICE 1, POLSKA
2001-08-30
2019-10-07
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-08-30
2019-10-07
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2001-08-30
2019-10-07
2320B - PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
2001-08-30
2019-10-07
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-08-30
2019-10-07
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-08-30
2019-10-07
7031Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
2001-08-30
2019-10-07
7032A - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
2001-08-30
2019-10-07
7032B - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
2001-08-30
2019-10-07
7484A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2001-08-30
2019-10-07
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie