KRS 0000125469
NIP6342469654
REGON27788552900000
NazwaFIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "KALB-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "KALB-POL"
Data rejestracji 06 sie 2002 (22 lata temu) 06 sie 2002
Data usunięcia 15 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPRZAKA, 4, JAWORZNO, 43-602, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNEBEATA STALMACH
Wspólnik
2006-03-14
2023-12-15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
EUGENIUSZ CIUPKA
Wspólnik
2006-03-14
2023-12-15
10 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
STANISŁAW TRUCHOŃ
Wspólnik
2006-03-14
2023-12-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ANDRZEJ TOMCZAK
Wspólnik
2006-03-14
2022-08-02
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KRZYSZTOF KALBARCZYK
Wspólnik
2002-08-06
2006-03-14
60 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 30.000 ZŁ.
JAN KANIA
Wspólnik
2003-02-21
2006-03-14
30 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 15.000 ZŁ.
ROBERT KRUPA
Wspólnik
2003-02-21
2023-12-15
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KALBARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2006-03-14
MAREK KALBARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2006-03-14
LECH SNOPKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2006-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ KRZYSZTOF KALBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-06
2003-02-21
JAN KANIA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2006-03-14
ROBERT KRUPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2006-03-14
ANDRZEJ TOMCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2006-03-14
ANDRZEJ TOMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-14
2022-08-02
STANISŁAW TRUCHOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2006-03-14
ADAM NIEMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2006-03-14
AGNIESZKA KUBACKA-KLETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2006-03-14
2002-08-06
2004-05-27
WALEREGO SŁAWKA, 16, KATOWICE, 40-833, KATOWICE, POLSKA
Km 676/21
2022-06-29
2023-08-17
26428.34 PLN
VI Nc-e 2706503/13, KM 2469/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Adam Witulski Kancelaria Komornicza nr XIII w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie