KRS 0000545652
NIP6412533950
REGON36105434100000
NazwaMADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMADEJ WRÓBEL MARKETING
Data rejestracji 19 mar 2015 (10 lat temu) 19 mar 2015
Data usunięcia 14 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAGAZYNOWA, 45, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWWspólnik
2015-03-19
2015-07-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00;-ZŁ
27206937000000
Wspólnik
2015-07-14
2018-09-19
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
12300240000000
Wspólnik
2018-09-19
2019-02-14
2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 105.000,00;-ZŁ
27206937000000
ZBIGNIEW EUGENIUSZ DWORAKOWSKI
Prokurent
2017-10-04
2019-02-14
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JAK I JEDNOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY.
JANUSZ MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-19
2017-10-04
BARBARA MARIA WRÓBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-19
2017-10-04
IGNACY KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-04
2019-02-14
MARIUSZ BIERNAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-04
2017-12-20
MARIUSZ BIERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-20
2018-09-19
ROBERT EDWARD SZPARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-09-19
2019-02-14
JAROSŁAW KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2017-10-04
2019-02-14
2015-03-19
2019-02-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-19
2019-02-14
MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-19
2019-02-14
UL. MAGAZYNOWA, 45, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2015-03-19
2019-02-14
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-03-19
2019-02-14
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-03-19
2019-02-14
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-03-19
2019-02-14
731 - REKLAMA
2015-03-19
2019-02-14
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2015-03-19
2019-02-14
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-03-19
2019-02-14
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-03-19
2019-02-14
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie