KRS 0000035520
NIP5222482947
REGON01601384600000
Nazwa"CEDAR IMPORT-EXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCEDAR IMPORT-EXPORT
Data rejestracji 14 sie 2001 (23 lata temu) 14 sie 2001
Data usunięcia 30 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAKOWSKA, 110/114, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANARAJESH DAYALDAS SUNDRANI
Wspólnik
2001-08-14
2002-07-02
40 UDZIAŁÓW PO 1000 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 40000,-
AJAB KHAN
Wspólnik
2002-07-02
2024-07-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RAJESH DAYALDAS SUNDRANI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-14
2002-07-02
AJAY KANAYALAL SUKHEYA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-14
2002-07-02
PARMANAND KIRPALDAS MAKHIJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-14
2002-01-29
JAIKISHIN LALCHAND TIKANI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2002-07-02
AJAB KHAN
PREZES ZARZĄDU
2002-07-02
2024-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie