KRS 0000313464
NIP5993048232
REGON08025896300000
Nazwa"BALMORAL PROPERTIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBALMORAL PROPERTIES
Data rejestracji 11 wrz 2008 (16 lat temu) 11 wrz 2008
Data usunięcia 10 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWY ŚWIAT, 60, WARSZAWA, 00-357, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIWspólnik
2008-09-11
2009-10-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ.
32020325000000
ROSEGLEN LIMITED SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO Z SIEDZIBĄ A PAPHOS
Wspólnik
2009-10-08
2011-07-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
VLIMDA LIMITED
Wspólnik
2011-07-18
2012-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
IPOPEMA 53 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2012-01-19
2012-10-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PAWEŁ WITOLD WITT
Prokurent
2008-09-11
2010-12-08
PROKURA ODDZIELNA (SAMODZIELNA)
FRANK SCHNEIDER
Prokurent
2008-09-11
2009-04-22
PROKURA ODDZIELNA (SAMODZIELNA)
THOMAS HENRY BUCKNALL
Prokurent
2008-09-11
2009-04-22
PROKURA ODDZIELNA (SAMODZIELNA)
STEPHEN JOHN SMITH
Prokurent
2008-10-09
2009-04-22
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK MARIUSZ KOZŁOWSKI
Prokurent
2009-10-08
2010-12-08
SAMOISTNA
PIOTR OLBRYŚ
Prokurent
2010-12-08
2012-10-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ : DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW
GORDON CRAWFORD
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-11
2009-04-22
RADOSŁAW ROLAND MARZEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-11
2009-04-22
ALUN BURNETT JONES
PREZES ZARZĄDU
2008-09-11
2012-10-10
DAVID JONATHAN FRANCIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-11
2010-12-08
KATARZYNA JAGODA WOŹNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-22
2009-10-08
STEPHEN JOHN SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-22
2009-10-08
2008-09-11
2011-07-18
GROBLA, 8, GORZÓW WLKP., 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie